Åkerblå Group AS kjøper 100 % av Rådgivende Biologer AS
Rådgivende Biologer AS og Åkerblå Group AS inngikk den 08.08.2022. avtale om at Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i Rådgivende Biologer fra 1. september 2022.
Rådgivende Biologer AS og Åkerblå Group AS inngikk den 08.08.2022. avtale om at Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i Rådgivende Biologer fra 1. september 2022.
17. mars 2022 – Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i Nordic Subsea AS ved oppkjøp av 50,7 % av aksjene.
Oppkjøpsavtalen gjør at Åkerblå kjøper 100% av aksjene i Ecospan Environmental gjennom sitt britiske datterselskap Ocean Ecology. En av de opprinnelige grunnleggerne og eieren av Ecospan Environmental vil fortsette å utvikle selskapet sammen med Åkerblå og Ocean Ecology.
FoMAS og Marin Helse AS ble fra 1. januar fusjonert inn i Åkerblå AS. De tre selskapene har over en periode med felles eierskap hatt et samarbeid, men formelt vært drevet som tre separate fiskehelseselskap. For å gi kundene et enda mer helhetlig og bedre tilbud har vi nå valgt å fusjonere de tre selskapene med felles kvalitetssystem og rutiner basert på kunnskap og erfaring fra hele kysten.
Nina Paulsen Berre tilrådte 01.01.2022 som Leder Fiskehelse Trøndelag. Hun vil sammen med Ellen Marie Sætre lede Åkerblå sin fiskehelsetjeneste i Region Midt.
Nina har vært ansatt som Fiskehelsebiolog i Åkerblå AS siden 01. mai 2018 og er godt kjent med havbruksnæringen i regionen og for øvrig. Hun er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen og har også en Bachelor i Havbruksdr
3 januar 2022 – Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe 100% prosent av aksjene i reNatur AS gjeldende fra 15 januar 2022. Åkerblå eier dermed 100 prosent av ReNatur AS.
Solveig har vært ansatt som seniorrådgiver i Åkerblå siden 1.10.2021, og har tidligere hatt stillingen som avdelingsleder for Fiskehelse og FoU i Aqua Kompetanse. Hun har også flere års erfaring fra offentlig forvaltning, bl.a. med tildeling av akvakulturlokaliteter og andre akvakulturtillatelser, vannforvaltning etter EUs vannrammedirektiv, arealplanprosesser og prosjektledelse.
Trude Steinbr
Hege Lie Rønningen er i dag ansatt som HR Direktør i Åkerblå Group. Hege kommer fra stilling som enhets leder i Hitra kommune, hvor hun har hatt personalansvar, fagansvar og økonomiansvar for 5 ulike helsetjenester som består av høyt kvalifiserte ansatte. Hege har erfaring fra ledergruppe arbeid i Hitra Kommune, og er leder av kriseteamet i Hitra kommune. Hege motiveres av at andre lykkes.
For Åkerblå har det å se framover vært viktig for å utvikle kvaliteten på våre tjenester. Vi utfører en rekke akkrediterte tjenester, og flere av akkrediteringene har blitt innfridd som første selskap i Norge. Vi har nå også innfridd kravene til akkreditering for vurdering og fortolkning av miljøforhold ut fra ASC-standarden samt akkreditering for strandsoneundersøkelse.
En godkjenning fra Nors
Fiskehelsebiolog Stine Kolstø er godt kjent i oppdrettsnæringen på Vestlandet som fagleder i FoMAS. Hun har siden Åkerblås oppkjøp og opprettelsen av regioner fra årsskiftet fungert som regionleder for Region Vest. Det er nå avtalt at hun fortsetter fast i denne stillingen.
Tore har en bred og allsidig kompetanse innen havbruk etter å ha jobbet 21 år i havbruksnæringen. Med utgangspunkt som røkter og etter hvert driftsleder for en lokalitet, vinklet han seg mot teknisk fagkompetanse. De siste 7 årene har Tore jobbet for Fiskeridirektoratet Region Midt som seniorrådgiver og kontaktpunkt knyttet til teknisk standard på oppdrettsanlegg
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge